José Rosa Rodrigues (fundador do Sport Lisboa)
28/02/1904 - 22/11/2906Luís Carlos de Faria Leal (Grupo Sport Benfica)
18/11/1906 - 15/09/1907Januário Barreto (Sport Lisboa)
18/12/1906 - 13/09/1908João José Pires (Grupo Sport Benfica e Sport Lisboa e Benfica)
15/09/1907 - 02/02/1910Alfredo Alexandre Luís da Silva
02/02/1910 - 26/03/1911António Nunes de Almeida Guimarães
26/03/1911 - 09/07/1911Alberto Lima
09/07/1911 - 31/03/191205/12/1912 - 29/08/1915
José Eduardo Moreira Sales
31/03/1912 - 05/12/1912José Antunes dos Santos Junior
29/08/1915 - 15/07/1916Félix Bermudes
15/07/1916 - 07/10/191618/01/1945 - 19/01/1946
Nuno Freire Themudo
07/10/1916 - 22/7/1917Bento Mântua
22/07/1917 - 25/08/1926Alfredo Silveira Ávila de Melo
25/08/1926 - 15/08/1930Manuel da Conceição Afonso
15/08/1930 - 28/08/193304/11/1936 - 31/07/1938
19/01/1946 - 25/01/1947
Vasco Rosa Ribeiro
20/08/1933 - 04/11/1936Júlio Ribeiro da Costa
31/07/1938 - 01/08/1939Augusto da Fonseca Júnior
01/08/1939 - 18/01/1945João Tamagnini de Sousa Barbosa
01/08/1939 - 18/01/1945Mário Lampreia de Gusmão Madeira
19/01/1949 - 15/03/1952Joaquim Ferreira Bogalho
15/03/1952 - 30/03/1957Maurício Vieira de Brito
30/03/1957 - 31/03/1962António Cabral Fezas Vital
31/03/1962 - 26/03/1964Adolfo Vieira de Brito
26/03/1964 - 08/05/196503/07/1967 - 12/04/1969
António Catarino Duarte
08/05/1965 - 17/06/1966José Ferreira Queimado
17/06/1966 - 03/07/196726/05/1977 - 29/05/1981
Sem comentários:
Enviar um comentário