Nome Completo: Duarte António Borges Coutinho
Nacionalidade: Português
Nascimento: 18-11-1921
Falecimento: 19-05-1981
Mandatos
1º Mandato: 12-04-1969 a 03-07-1971
2º Mandato: 03-07-1971 a 31-03-1973
3º Mandato: 31-03-1973 a 24-06-1975
4º Mandato: 24-06-1975 a 26-05-1977
Títulos
Campeonato Nacional: 68/69, 70/71, 72/73, 74/75, 75/76, 76/77
Taça Portugal: 68/69, 69/70, 71/72
Diplomacia e desportivismo
A gerência fenomenal de Borges Coutinho foi um marco no dirigismo, porque soube antecipar o futuro.
Personalidade afável, persuasivo e diplomata, para além da importância que teve no dirigismo desportivo português, no Clube soube conseguir consensos, validar propostas e obter unidade entre as várias sensibilidades que existiam. O futebol consolidou nestes anos a hegemonia nacional: sete títulos nacionais (invicto em 1972/73) e três Taças de Portugal. Em 1969, o Benfica ficou na posse plena dos terrenos junto ao Estádio, para construir três campos de futebol (com dois relvados), uma pista sintética de atletismo e oito campos de ténis. Foi "Águia de Ouro" (1973).
Personalidade afável, persuasivo e diplomata, para além da importância que teve no dirigismo desportivo português, no Clube soube conseguir consensos, validar propostas e obter unidade entre as várias sensibilidades que existiam. O futebol consolidou nestes anos a hegemonia nacional: sete títulos nacionais (invicto em 1972/73) e três Taças de Portugal. Em 1969, o Benfica ficou na posse plena dos terrenos junto ao Estádio, para construir três campos de futebol (com dois relvados), uma pista sintética de atletismo e oito campos de ténis. Foi "Águia de Ouro" (1973).
retirado do Museu Cosme Damião
Sem comentários:
Enviar um comentário